RUDY A MENON FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of the company in the year under review was for the public benefit of the advancement of health and the saving of lives in particular by: 1. supporting, funding and facilitating research for rare brain cancers like Gliomatosis Cereberi; 2. raising awareness and providing support for families and patients inflicted with brain cancers, in particular Gliomatosis Cerebe
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,403 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDHU MENON | Cadeirydd | 24 May 2015 |
|
|
||||
SUBITA ASHOK MAHTANI | Ymddiriedolwr | 18 September 2015 |
|
|
||||
ARJUN MENON | Ymddiriedolwr | 18 September 2015 |
|
|
||||
SOMNATH MENON | Ymddiriedolwr | 24 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £89.84k | £57.88k | £45.44k | £48.98k | £64.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.36k | £24.95k | £32.65k | £31.75k | £35.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.40k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 21 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 21 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 17 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 17 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 MAY 2015 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (OBJECTS) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: FOR THE PUBLIC BENEFIT THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND THE SAVING OF LIVES IN PARTICULAR BY: 4.1 SUPPORTING, FUNDING AND FACILITATING RESEARCH FOR RARE BRAIN CANCERS INCLUDING GLIOMATOSIS CEREBERI; 4.2 RAISING AWARENESS AND PROVIDING SUPPORT FOR FAMILIES AND PATIENTS INFLICTED WITH BRAIN CANCERS IN PARTICULAR GLIOMATOSIS CEREBERI; AND 4.3 CREATING AWARENESS AT A GLOBAL LEVEL BY ENGAGING WITH THE MEDICAL AND RESEARCH FRATERNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 Grove Hall Court
Hall Court
London
NW8 9NY
- Ffôn:
- 07767822424
- E-bost:
- Rememberingrudymenon@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window