VISION RESCUE UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Purposes Education/training The Advancement Of Health Or Saving Of Lives The Prevention Or Relief Of Poverty Human Rights/Racial Harmony/Equality
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- India
Llywodraethu
- 09 Medi 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN MARK SIMPSON | Cadeirydd | 17 April 2015 |
|
|
||||
David Niblock | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Timothy James Cocking | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Del Manning | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
John Norman | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||
NALISHEBO KAY ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.12k | £69.50k | £98.84k | £40.74k | £45.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.79k | £41.41k | £95.23k | £55.64k | £50.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 10 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 10 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 07 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 07 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15 APR 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28 JUL 2016 as amended on 22 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY ARE: (1) TO RELIEVE PERSONS, PARTICULARLY (THOUGH NOT EXCLUSIVELY) ORPHANS, STREET CHILDREN, SLUM-DWELLERS AND REFUGEES, WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE SICK OR HOMELESS AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED BY SUCH CONDITIONS IN INDIA (PARTICULARLY IN MUMBAI) AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. (2) TO PROMOTE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF CHILDREN, WOMEN AND OTHER DISADVANTAGED AND/OR MARGINALISED PERSONS IN INDIA IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. (3) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH AMONG CHILDREN, WOMEN AND OTHER UNDERPRIVILEGED AND/OR MARGINALISED PERSONS IN INDIA, AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT THROUGH THE PROVISION OF MOBILE MEDICAL UNITS, MEDICAL CENTRES AND ESTABLISHMENTS INCLUDING THE PROVISION OF EQUIPMENT, FACILITIES AND SERVICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Vision Rescue UK - Soul Church Ltd
4-7 Mason Road
NORWICH
NR6 6RF
- Ffôn:
- 01603 488880
- E-bost:
- jon@visionrescue.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window