Ymddiriedolwyr DOBERMANN RESCUE U.K & EUROPE

Rhif yr elusen: 1169697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Federica Sambiase Ymddiriedolwr 10 February 2025
Dim ar gofnod
Gary Botell Ymddiriedolwr 11 July 2024
Dim ar gofnod
Dianne Worby Ymddiriedolwr 13 October 2023
Dim ar gofnod
Pauline Rosemary Rose Ymddiriedolwr 12 April 2023
Dim ar gofnod
Jay Kershaw Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod