THE TUMBLE EISTEDDFOD COMMITTEE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Annual Eisteddfod where adult, teenagers and children compete by singing, reciting and playing instruments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru
Llywodraethu
- 31 Ionawr 1979: Cofrestrwyd
- EISTEDDFOD FLYNYDDOL Y TYMBL (Enw gwaith)
- TUMBLE ANNUAL EISTEDDFOD (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHIAN EVANS | Ymddiriedolwr | 06 December 2011 |
|
|
||||
CATRIN REES | Ymddiriedolwr | 06 December 2011 |
|
|
||||
NERIS SAMUEL | Ymddiriedolwr | 06 December 2011 |
|
|
||||
ANWEN EVANS | Ymddiriedolwr | 06 December 2011 |
|
|
||||
DELYTH ARMSTRONG | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ERICA SAMUEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BETHAN LLOYD WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GWYNFOR JAMES JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET RHION ELIAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GAYNOR HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.33k | £0 | £0 | £2.94k | £4.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.26k | £170 | £352 | £3.54k | £3.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 NOVEMBER 1978
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN WELSH CULTURE INCLUDING THE IMPROVEMENT OF THE PUBLIC TASTE IN THE ARTS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE CONSTITUTION.)
Maes buddion
TUMBLE AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
112 HIGH STREET
TUMBLE
LLANELLI
SA14 6HD
- Ffôn:
- 01269833568
- E-bost:
- catrinmrees@btinternt.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window