Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE PRINCESS OF WALES COMMUNITY HOSPITAL

Rhif yr elusen: 508400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.97k £8.76k £50 £10.83k £19.53k
Cyfanswm gwariant £2.96k £18.18k £0 £5.77k £21.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A