IRISH WOLFHOUND CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the benefit of the public to relieve the suffering of Irish Wolfhounds in need of care and attention and to promote humane behaviour towards Irish Wolfhounds. To advance the education of the public in matters concerning Irish Wolfhound health and welfare in general, including undertaking research into the same, the useful results of which will be published for the public benefit.?
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2022
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Medi 2016: CIO registration
- IWCT (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Jean Scarlett du Rose | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Debbie Porter | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
SHARON LAKE | Ymddiriedolwr | 14 January 2017 |
|
|
||||
Dr Serena Brownlie | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
|
||||
ANDREA SUSAN JOYCE | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.51k | £10.54k | £10.17k | £7.32k | £12.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.79k | £2.53k | £1.22k | £5.22k | £941 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 277 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 277 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 07 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 07 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 02 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 02 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 10 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 10 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 08 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 08 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF IRISH WOLFHOUNDS IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS IRISH WOLFHOUNDS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY: A) PROVIDING GRANTS OF FINANCIAL ASSISTANCE TO IRISH WOLFHOUND RESCUE FACILITIES ESTABLISHED TO RELIEVE THE SUFFERING OF IRISH WOLFHOUNDS IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND PROVIDE FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE, TREATMENT AND REHOMING OF SUCH ANIMALS; B) THE PROVISION OF FREE MEDICAL OR SURGICAL TREATMENT, OR SUCH TREATMENT AT REDUCED CHARGES, TO IRISH WOLFHOUNDS BELONGING TO PERSONS WHO ARE UNABLE TO AFFORD THE SERVICES OF A VETERINARY SURGEON; AND C) OFFERING ADVICE ON RESPONSIBLE OWNERSHIP AND RE-HOMING. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MATTERS CONCERNING IRISH WOLFHOUND HEALTH AND WELFARE IN GENERAL, INCLUDING UNDERTAKING RESEARCH INTO THE SAME, THE USEFUL RESULTS OF WHICH WILL BE PUBLISHED FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Broadholme House Farm
Broadholme Lane
BELPER
Derbyshire
DE56 2JG
- Ffôn:
- 07729461813
- E-bost:
- iwctcontact@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window