Hanes ariannol SANDYCROFT

Rhif yr elusen: 1169610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.14k £141.57k £152.63k £106.94k £113.57k
Cyfanswm gwariant £38.77k £104.28k £146.36k £106.83k £113.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £26.25k £70.51k £48.89k N/A N/A