Hanes ariannol SAMARITANS BRIERLEY HILL BRANCH

Rhif yr elusen: 1168020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.01k £39.74k £15.96k £27.65k £24.77k
Cyfanswm gwariant £21.12k £28.01k £23.43k £24.68k £25.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.49k N/A N/A N/A