Ymddiriedolwyr KETTERING AND DISTRICT SAMARITANS

Rhif yr elusen: 1168021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Adrienne Greenbank Ymddiriedolwr 03 July 2024
Dim ar gofnod
Stephen Peter Williamson Ymddiriedolwr 24 October 2023
Dim ar gofnod
Linda Coles Ymddiriedolwr 24 October 2023
Dim ar gofnod
Michael John Payne Ymddiriedolwr 11 June 2023
Dim ar gofnod
Jeanette Joan Egner Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
Sheelagh Morris Ymddiriedolwr 10 May 2023
Dim ar gofnod
BILLIE OWEN Ymddiriedolwr 30 April 2022
Dim ar gofnod
RUTH DONEGAN Ymddiriedolwr 30 April 2022
Dim ar gofnod
MARIA KEALEY Ymddiriedolwr 30 April 2022
Dim ar gofnod