Hanes ariannol EATON SOCON PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1169451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £415.72k £445.74k £472.00k £551.50k £613.60k
Cyfanswm gwariant £341.54k £419.51k £463.01k £529.50k £604.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £542.37k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £393.13k £416.32k £421.66k £470.77k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £250 £104
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £4.82k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £550.66k £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £593 £1.91k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £606.77k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £529.50k £0
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £562
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £604.11k