ymddiriedolwyr NORTH HALIFAX PARTNERSHIP LIMITED
Rhif yr elusen: 1169746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (110 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Clarke | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Michelle Fee | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Carly Gonzalez | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
David Eyers | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Leoni Jane Craigie | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
Sandra Bowles | Ymddiriedolwr | 30 July 2019 |
|
|
||||
Samantha Harrison | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Peter Robinson | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||
Emma Wardman | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.