ymddiriedolwyr ROTHERFIELD ST MARTIN
Rhif yr elusen: 1168555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Steer | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|
||||
Matthew Pancaldi | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Melanie den Brinker-Darby | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Ruth Helliwell | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Susan Barnett | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Susan Taylor | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
||||
Mark Howard | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.