ymddiriedolwyr THE BEACON YOUTH TRUST CAMBRIDGESHIRE
Rhif yr elusen: 1168752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN CHARLES RICHARD MUNDAY | Cadeirydd | 12 August 2016 |
|
|
||||
Rev Michael Leslie Wilcockson | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|||||
Alasdair MacBean Treasurer | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Daniel F C Gilbert | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
David Simon Watts | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|||||
HANNAH LOUISE FOOTE | Ymddiriedolwr | 17 August 2016 |
|
|
||||
Hugh Tweedale Paton | Ymddiriedolwr | 12 August 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.