FABRIC FOUNDATION LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aims are to advance the life and relieve the need of young people who are looked after children, care leavers, care experienced, homeless and asylum seekers through providing; activities, experiences and training, addressing accommodation issues- including the provision of accommodation and support, campaigning for positive change and addressing issues that impact all of these young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Castell-nedd Port Talbot
- Dinas Abertawe
Llywodraethu
- 19 Awst 2016: Cofrestrwyd
- FABRIC (Enw gwaith)
- FACILITATING ASPIRATIONS BUILDING RESILIENCE INSPIRING CHANGE (Enw gwaith)
- FACILITATING ASPIRATIONS BUILDING RESILIENCE INSPIRING CHANGE (Enw blaenorol)
- FACILITATING ASPIRATIONS BUILDING RESILIENCE INSPIRING CHANGE LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARRI HELVON-HARDY | Cadeirydd | 21 June 2016 |
|
|
||||
Sarah Junor-Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Michael Harvey | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Harry Palmer | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Julia Perry | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.12k | £43.50k | £113.74k | £37.46k | £58.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.95k | £39.19k | £101.11k | £51.86k | £19.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.90k | £11.15k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15 JAN 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 MAY 2016 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21 JUN 2016 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 21 JUN 2016 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 06 AUG 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE NEEDS OF YOUNG PEOPLE ACROSS SOUTH AND WEST WALES THROUGH: (A) THE PROVISION OF SEMI-INDEPENDENT LIVING PROVISION WITH 24 HOUR SUPPORT FOR 16-18 YEAR OLD LOOKED AFTER CHILDREN AND CARE LEAVERS (B) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Water Street Business Centre
Water Street
Port Talbot
Unit 13
SA12 6LF
- Ffôn:
- 07904593226
- E-bost:
- fabricfoundation@fabrictclc.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window