INNOVATION TO INSPIRE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Innovation to Inspire Trust
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 12 Awst 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYNE DERBYSHIRE | Cadeirydd | 21 July 2017 |
|
|
||||
ANIL PATEL | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
DEEPAK FARMAH | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/03/2020 | 28/03/2021 | 28/03/2022 | 28/03/2023 | 28/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.55k | £30.28k | £10.08k | £193 | £11.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.54k | £33.41k | £8.50k | £8.22k | £10.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.05k | £30.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Mawrth 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Mawrth 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Mawrth 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Mawrth 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Mawrth 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Mawrth 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Mawrth 2020 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Mawrth 2020 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 12 Aug 2016
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE SEVERELY DEPRIVED UK REGIONS WITHOUT DISTINCTION OF AGE, SEX, RELIGION, POLITICAL, OR OTHER OPINION. BY SUCH CHARITABLE EDUCATIONAL ACTIVITIES AS THE TRUSTEES THINK FIT. 2) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT WHO HAVE NOT BEEN ABLE TO GAIN THIS FROM MAINSTREAM EDUCATION OR HAVE CHOSEN A PATH OF CRIME. 3) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF YOUNG PEOPLE (AGES 4-19) WHO HAVE NOT BEEN ABLE TO FIND A FUTURE IN MAINSTREAM EDUCATION OR HAVE CHOSEN A PATH OF CRIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
I2I trust 14- 16 Belgrave Close
COALVILLE
Leicestershire
LE67 4TN
- Ffôn:
- 07940257772
- E-bost:
- i2itrust@mail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window