Hanes ariannol BLACKBURN EMPIRE THEATRE LTD

Rhif yr elusen: 508435
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £335.65k £229.38k £254.88k £387.58k £462.20k
Cyfanswm gwariant £334.01k £202.82k £287.95k £309.14k £405.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £15.87k £36.97k N/A N/A