THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY EDWINSTOWE

Rhif yr elusen: 1171553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious Activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £117,777
Cyfanswm gwariant: £111,466

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Chwefror 2017: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • EDWINSTOWE PCC (Enw gwaith)
  • ST MARY'S CHURCH EDWINSTOWE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Matthew Storor Ymddiriedolwr 30 April 2023
CHARITY COTTAGES RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ELEEMOSYNARY BRANCH OF JOHN BELLAMY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ANN MONDAY RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ANN MONDAY EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Julie Louise Readman Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Linda Foster Ymddiriedolwr 10 January 2023
Dim ar gofnod
Denise Poole Ymddiriedolwr 08 November 2022
Dim ar gofnod
Harold Green Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Brian William Evans Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Ruth Roddison Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Darren Knight Ymddiriedolwr 16 September 2021
Dim ar gofnod
Peter George Edwards Ymddiriedolwr 16 May 2021
Dim ar gofnod
Walter Daglish Ymddiriedolwr 16 May 2021
ANN MONDAY EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ANN MONDAY RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY COTTAGES RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ELEEMOSYNARY BRANCH OF JOHN BELLAMY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE THORESBY COLLIERY BAND
Derbyniwyd: Ar amser
Emma Scaysbrook Ymddiriedolwr 10 September 2019
Dim ar gofnod
Margaret Share Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
Sue Ford Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
HILARY AILSA CHESHIRE Ymddiriedolwr 10 January 2017
Dim ar gofnod
RICHARD NEELY Ymddiriedolwr 24 April 2016
ANN MONDAY EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY COTTAGES RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ANN MONDAY RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ELEEMOSYNARY BRANCH OF JOHN BELLAMY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £113.49k £119.74k £108.44k £98.17k £117.78k
Cyfanswm gwariant £115.53k £142.20k £94.65k £106.27k £111.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £16.33k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 18 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 18 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Tachwedd 2023 30 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Tachwedd 2023 30 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Chwefror 2023 110 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 18 Chwefror 2023 110 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 10 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 10 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 18 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 18 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St Mary's Parish Office
Unit 1 Church Farm Business Centre
Mansfield Road
Edwinstowe
MANSFIELD
Nottingh
Ffôn:
01623822430