Hanes ariannol BENDRIGG TRUST
Rhif yr elusen: 508450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £1.14m | £812.27k | £923.29k | £1.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £1.11m | £916.10k | £1.01m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £280.24k | £181.36k | £10.83k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £287.20k | £405.74k | £403.86k | £423.73k | £367.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £731.25k | £734.84k | £162.68k | £363.90k | £702.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £965 | £2.87k | £2.49k | £212 | £3.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £119 | £243.24k | £135.45k | £347.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £12.82k | £0 | £15.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.07m | £883.58k | £968.55k | £1.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.36k | £40.37k | £32.53k | £41.65k | £48.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.02k | £6.91k | £8.36k | £7.95k | £10.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.