ymddiriedolwyr BENDRIGG TRUST
Rhif yr elusen: 508450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Walter | Cadeirydd | 20 September 2018 |
|
|
||||
Kirsty Heywood-MacDonald | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Jeremy Prall | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Kay Foster | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Kim Parry | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
PETER JAMES BATES | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
Rachael Hodgson | Ymddiriedolwr | 13 May 2016 |
|
|||||
Brian McDonough | Ymddiriedolwr | 13 May 2016 |
|
|
||||
Anne Fleck | Ymddiriedolwr | 13 May 2016 |
|
|
||||
JOHN HOLMES | Ymddiriedolwr | 23 June 2011 |
|
|||||
TOM HIBBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TIMOTHY LOWE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.