Hanes ariannol LINKS INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1168872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £1.04m | £1.30m | £1.81m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06m | £1.07m | £1.23m | £1.53m | £1.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.09m | £1.04m | £1.30m | £1.76m | £1.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £4.70k | £18.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £36.53k | £40.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.46k | £2.51k | £4.23k | £2.28k | £2.60k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £649 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.50k | £33.27k | £0 | £145.00k | £17.82k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | £1.04m | £1.22m | £1.48m | £1.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.91k | £30.39k | £14.83k | £50.49k | £28.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.12k | £5.33k | £8.49k | £4.80k | £4.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £876.48k | £1.04m | £1.27m | £1.28m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £534 | £570 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.