Hanes ariannol LAMBTON STREET YOUTH & COMMUNITY HUB
Rhif yr elusen: 1171698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £176.74k | £159.33k | £153.33k | £150.02k | £260.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £180.48k | £172.88k | £129.89k | £163.22k | £193.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £11.32k | £117.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.45k | £13.98k | £37.09k | £60.09k | £17.77k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.