Hanes ariannol UK SUPPORTERS OF BORN IN AFRICA, PLETTENBERG BAY

Rhif yr elusen: 1169743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.29k £6.74k £6.81k £50.96k £12.79k
Cyfanswm gwariant £7.43k £6.58k £6.49k £42.86k £20.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A