Ymddiriedolwyr BECCLES U3A
Rhif yr elusen: 1168510

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillipa Holliday | Cadeirydd | 06 July 2018 |
|
|
||||
Janet Mary Crawford | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Muriel Pearl Gurbutt | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Professor Peter Russell Charles Gascoyne | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Lynda Waldron | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Ruth Skipper | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Sarah Caroline Emes | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Graham David Wilkinson | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Penelope Susanne Dack | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Graham John Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Carole Anne Moore | Ymddiriedolwr | 17 August 2022 |
|
|
||||
Lynda Wood | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Pauline Kettless | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.