Hanes ariannol PUBLISH WHAT YOU PAY
Rhif yr elusen: 1170959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.62m | £3.34m | £3.73m | £3.75m | £3.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.75m | £2.56m | £2.83m | £3.12m | £3.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.63m | £2.52m | £3.28m | £3.75m | £3.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £987.93k | £815.74k | £449.54k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £656 | £292 | £52 | £503 | £4.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.68m | £2.41m | £2.65m | £3.01m | £3.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £70.00k | £156.60k | £170.74k | £102.24k | £132.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.26k | £37.59k | £15.07k | £39.23k | £26.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £589.92k | £661.73k | £974.44k | £1.21m | £835.18k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.