ymddiriedolwyr PUBLISH WHAT YOU PAY
Rhif yr elusen: 1170959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Eduardo Monge Salgado | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Matteo Pellegrini | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Taran Mamadou Diallo | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Jana Morgan | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Otto Saki | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Sihem Bouazza | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
SASWATI SWETLENA | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
VICTORIA Ibezim-Ohaeri | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
||||
SUSAN ANNE HAZLEDINE | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.