MANCHESTER YEDAM CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Activities may include but are not restricted to: regular public worship, prayer, Bible study, preaching and teaching; evangelism and missionary work, locally, regionally, nationally and internationally; the teaching, encouragement, welcome and inclusion of young people; nurture and growth of Christian disciples
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2016: CIO registration
- MANCHESTER KOREAN CHURCH OF LOVE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eun Ho Kim | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
HYUN JIN KO | Ymddiriedolwr | 12 February 2017 |
|
|
||||
HYUNG JOON KIM | Ymddiriedolwr | 12 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.26k | £42.94k | £33.11k | £33.87k | £52.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.90k | £40.33k | £30.64k | £36.33k | £44.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 26 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 16 Hydref 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 16 Hydref 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 01 Tachwedd 2022 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 01 Tachwedd 2022 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 13 Ionawr 2022 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 14 Rhagfyr 2021 | 75 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED 05 DEC 2016 AMENDED ON 12 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE PRESBYTERIAN DENOMINATION. IN FULFILLING THE OBJECT, THE CIO WILL ENGAGE IN A RANGE OF ACTIVITIES EITHER ON ITS OWN OR WITH OTHERS THAT WILL VARY FROM TIME TO TIME WITH ACTIVITIES BEING INITIATED, EXPANDED, OR CLOSED, AS APPROPRIATE. THE ACTIVITIES MAY INCLUDE BUT ARE NOT RESTRICTED TO: 3.1 REGULAR PUBLIC WORSHIP, PRAYER, BIBLE STUDY, PREACHING AND TEACHING; 3.2 THE COMMUNION OF THE LORD’S SUPPER WHICH SHALL NORMALLY BE OBSERVED AT LEAST ONCE A YEAR; 3.3 EVANGELISM AND MISSION, LOCALLY, REGIONALLY, NATIONALLY AND INTERNATIONALLY; 3.4 THE TEACHING, ENCOURAGEMENT, WELCOME AND INCLUSION OF YOUNG PEOPLE; 3.5 NURTURE AND GROWTH OF CHRISTIAN DISCIPLES; 3.6 EDUCATION AND TRAINING FOR CHRISTIAN AND COMMUNITY SERVICE; 3.7 GIVING AND ENCOURAGING PASTORAL CARE; 3.8 PROVIDING RECREATIONAL FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR THOSE WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES IN ACCORDANCE WITH THE RECREATIONAL CHARITIES ACT; 3.9 ENCOURAGING RELATIONSHIPS WITH AND SUPPORTING OTHER CHRISTIANS. IN FURTHERANCE OF THIS OBJECT, THE CIO SHALL HAVE REGARD TO THE ATTACHED SCHEDULE. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
38 LORRAINE ROAD
TIMPERLEY
ALTRINCHAM
WA15 7NA
- Ffôn:
- 07540073021
- E-bost:
- ManchesterYedamChurch@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window