Hanes ariannol CARR VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 508478
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 203 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £345 £490 £0 £132 £150
Cyfanswm gwariant £498 £324 £400 £132 £200
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A