ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESE OF SOUTHWARK

Rhif yr elusen: 1173050
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity's aims are to establish, maintain, and advance the Roman Catholic religion in the area of the Archdiocese, or in connection with the Archdiocese of Southwark. The practical aims are to support the parochial and diocesan structure of the Catholic Church as set out from time to time in the rules and regulations of the Church, known as the code of Canon Law.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint
  • Medway
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Mehefin 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESE SOUTHWARK (Enw blaenorol)
  • ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF SOUTHWARK DIOCESAN TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher Joseph Whitehouse Ymddiriedolwr 25 September 2024
Dim ar gofnod
Monsignor Gerald Joseph Ewing Ymddiriedolwr 23 March 2022
LONDON CHURCH LEADERS
Derbyniwyd: Ar amser
The Most Reverend John Wilson Ymddiriedolwr 25 July 2019
CHARITY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION IN THE ROMAN CATHOLIC DIOCESES OF SOUTHWARK AND ARUNDEL AND BRIGHTON
Derbyniwyd: Ar amser
THE VENERABLE ENGLISH COLLEGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE VALLADOLID TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ST JOHN'S SEMINARY CIO
Derbyniwyd: Ar amser
BUTLER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MRS C J I B GORDON-CANNING'S PRIESTS' TRUST (LONDON)
Derbyniwyd: Ar amser
THE BLUNDELL CHARITABLE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
WEDGEWOOD ENDOWMENT ADMINISTERED BY (THE ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF SOUTHWARK)
Derbyniwyd: Ar amser
WOODROFFE BEQUEST ADMINISTERED BY (THE ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF SOUTHWARK)
Derbyniwyd: Ar amser
THE ALLENBY ENDOWMENT IN CONNECTION WITH CRAYFORD R C SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
DEPTFORD POOR FUND
Derbyniwyd: Ar amser
DUFFY BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
REDMOND'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
HAYNES BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
HOWARD OF GLOSSOP BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
DE SAMPAYO BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
DUKE OF NORFOLK TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HONORA TURNER O'CALLAGHAN SCHOLARSHIP FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ROBINSON BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
CANON TIERNEY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAMS SOUTHWARK FUND
Derbyniwyd: Ar amser
WHITTINGHAM BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
SOUTHWARK TAYLOR EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MATER ECCLESIAE COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
BENEDICT PIUS ANDRADI Ymddiriedolwr 26 March 2018
HYMNS ANCIENT AND MODERN LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Rt Rev Paul Joseph Hendricks Ymddiriedolwr 26 March 2018
ST JOHN'S SEMINARY CIO
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHRISTIAN MUSLIM FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCHES TOGETHER IN ENGLAND
Derbyniwyd: Ar amser
MARY NEY Ymddiriedolwr 26 March 2018
Dim ar gofnod
Sheila Wheeler Ymddiriedolwr 26 March 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £32.87m £23.54m £26.39m £36.37m £29.86m
Cyfanswm gwariant £32.75m £26.03m £26.30m £27.49m £30.56m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.18m N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £22.31m £17.50m £20.11m £27.47m £24.19m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £820.17k £1.73m £1.84m
Incwm - Weithgareddau elusennol £696.13k £89.45k £1.39m £716.26k £912.80k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.35m £2.44m £2.65m £2.62m £2.92m
Incwm - Arall £6.50m £3.51m £1.34m £3.84m £0
Incwm - Cymynroddion £1.41m £987.34k £1.56m £1.57m £1.90m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £32.47m £25.81m £26.07m £27.20m £30.29m
Gwariant - Ar godi arian £275.12k £222.58k £229.90k £292.09k £275.90k
Gwariant - Llywodraethu £58.04k £59.02k £60.00k £129.34k £67.07k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £156.04k £132.84k £0 £0 £161.01k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £39.02m £38.91m £103.36m £39.62m £39.30m
Buddsoddiadau tymor hir £46.97m £60.54m £0 £59.14m £62.45m
Cyfanswm asedau £9.18m £12.78m £16.45m £29.61m £23.69m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £6.04m £11.28m £13.00m £16.41m £10.42m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Rhagfyr 2024 49 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 19 Rhagfyr 2024 49 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Mai 2023 192 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Mai 2023 192 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 19 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 19 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 12 MARCH 1920 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEEDS OF 31 MAY 1955 AND 5 JUNE 1969
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION BY ECCLESIASTICAL EDUCATION, PUBLIC WORSHIP AND THE RELIEF OF POOR ROMAN CATHOLICS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 24 Mehefin 1964 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
R C DIOCESE OF SOUTHWARK
FINANCE OFFICE
59 WESTMINSTER BRIDGE ROAD
LONDON
SE1 7JE
Ffôn:
02079602521