ymddiriedolwyr YORKSHIRE ASSOCIATION OF CHANGE RINGERS BELL REPAIR FUND
Rhif yr elusen: 508480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C BARRIE DOVE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Simon John Burren | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Simon Plows | Ymddiriedolwr | 03 March 2018 |
|
|
||||
Emma Coles | Ymddiriedolwr | 04 March 2017 |
|
|
||||
Simon Reading | Ymddiriedolwr | 04 March 2017 |
|
|
||||
Helen Pells | Ymddiriedolwr | 05 March 2016 |
|
|
||||
CATE OVINGTON | Ymddiriedolwr | 22 September 2013 |
|
|
||||
Robert Cater | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER MCCOY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEBORAH THORLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
REVEREND GILES CHRISTOPHER GALLEY MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JOHN SPAUL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER C KIRBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.