UMMA GLOBAL FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide educational welfare through sponsorship to girls from under privileged background. To improve the quality of teaching through teacher training Tp encourage community cohesion and development through advocacy
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Nigeria
Llywodraethu
- 10 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 220949 THE BRITISH RED CROSS SOCIETY
- 30 Tachwedd 2016: CIO registration
- 10 Mai 2023: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.27k | £3.50k | £1.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.53k | £5.64k | £2.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Mehefin 2021 | 123 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
03 Mehefin 2021 | 123 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 19 Mai 2021 | 474 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 19 Mai 2021 | 474 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 30 Nov 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE THE RELIEF OF POVERTY AND ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONG YOUNG GIRLS AGED BETWEEN 5 TO 16 LIVING IN NORTH-EAST OF NIGERIA WHO HAVE BEEN DENIED ACCESS TO BASIC EDUCATION BECAUSE OF POVERTY WITHIN THEIR FAMILIES AND THE UNJUSTIFIED ASSUMPTION OF SOME LOCAL COMMUNITIES THAT GIRL'S EDUCATION IS RELIGIOUSLY FORBIDDEN, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND LEARNING; AND/OR GOODS AND/OR SERVICES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS; SETTING UP ORPHANAGES AND PAYING SCHOOL FEES.
Maes buddion
OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window