Ymddiriedolwyr DEARNE VALLEY BULLDOGS ARLFC COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1168772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DEAN COOK Cadeirydd 24 May 2017
Dim ar gofnod
Matthew John Thompson Ymddiriedolwr 01 November 2023
Dim ar gofnod
Nicholas Gill Ymddiriedolwr 20 July 2023
Dim ar gofnod
Edina Wilkinson Ymddiriedolwr 20 July 2023
Dim ar gofnod
Danielle Marie Gill Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod
DUNCAN STUART HENDERSON Ymddiriedolwr 15 August 2016
Dim ar gofnod