WARRINGTON VISUALLY IMPAIRED PEOPLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Offering a listening, caring, supportive, service for all Visually Impaired People in the Warrington area. Providing a suitable resource centre, offering equipment, advice, and information. Co Operating in and supporting the work of the official visitors of the Visually Impaired. Arranging suitable activities for Visually Impaired, with the object of improving their quality of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £31,181 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Warrington
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 223288 WARRINGTON, WIDNES AND DISTRICT SOCIETY FOR THE BL...
- 25 Hydref 2016: CIO registration
- WARRINGTON, WIDNES & DISTRICT SOCIETY FOR THE BLIND (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Bates | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
David Kenneth Latham | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Frederick Parkinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Linda Welding | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Geoffery Frederick Settle | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Peter Walker | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £475.79k | £70.00k | £50.00k | £109.74k | £122.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.58k | £293.00k | £101.10k | £123.77k | £156.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.05k | £39.00k | £32.00k | £36.47k | £31.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 Oct 2016
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PEOPLE, THEIR FAMILIES AND CARERS IN WARRINGTON IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) GIVING ASSISTANCE FINANCIAL, AND OTHERWISE TO CASES OF VISUAL IMPAIRED PERSONS WHO, BY REASON OF AGE, SICKNESS, HARDSHIP OR DISTRESS HAVE NEED OF SUCH HELP WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR QUALITY OF LIFE (B) ARRANGING SUITABLE ACTIVITIES FOR VISUALLY IMPAIRED, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR QUALITY OF LIFE. (C) CO-OPERATING IN AND SUPPORTING THE WORK OF THE OFFICIAL VISITORS OF THE VISUALLY IMPAIRED. (D) PROVIDING A SUITABLE RESOURCE CENTRE, OFFERING EQUIPMENT, ADVICE, AND INFORMATION. (E) OFFERING A LISTENING, CARING, SUPPORTIVE, SERVICE FOR ALL VISUALLY IMPAIRED IN THE WARRINGTON AND DISTRICT AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WARRINGTON VISUALLY IMPAIRED PEOPLE
FAIRFIELD STREET
WARRINGTON
CHESHIRE
WA1 3AJ
- Ffôn:
- 01925632700
- E-bost:
- info@warringtonvip.co.uk
- Gwefan:
-
warringtonvip
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window