PCASO PROSTATE CANCER SUPPORT ORGANISATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organises regular meetings across our region for men diagnosed with prostate cancer and their families. Writes, produces and distributes literature and other types of information spreading awareness and information about prostate cancer. Conduct events offering free PSA tests to find men at risk of prostate cancer.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Brighton And Hove
- Dinas Portsmouth
- Dinas Southampton
- Dorset
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1095439 PCASO PROSTATE CANCER SUPPORT ORGANISATION
- 02 Rhagfyr 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Gerard Bowler | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Michael John Tompsett | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
John Keane | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Timothy Bonner | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Kevin Paul Simons | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Thomas Lance Allen | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Peter Weir | Ymddiriedolwr | 02 December 2016 |
|
|
||||
ROGER JOHN BACON | Ymddiriedolwr | 02 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.96k | £22.75k | £38.40k | £105.95k | £180.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.03k | £15.99k | £35.99k | £103.52k | £119.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 02 Dec 2016
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUFFERERS OF PROSTATE CANCER AND THEIR FAMILIES AND CARERS, THOSE AT RISK OF PROSTATE CANCER AND THOSE WHO HAVE BEEN BEREAVED THROUGH PROSTATE CANCER BY THE PROVISION OF SUPPORT, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO PROSTATE CANCER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 Hazelhurst Crescent
WORTHING
West Sussex
BN14 0HW
- Ffôn:
- 07842486689
- E-bost:
- secretary@pcaso.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window