ICE AGE INSIGHTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preparing a bid for monies to continue archaeological instigation of the Late Upper Palaeolithic in the East Midlands.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 10 Hydref 2016: CIO registration
- ICE AGE JOURNEYS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr IAN NICHOLAS ROSS PHD, FRCP | Cadeirydd | 11 March 2016 |
|
|
||||
Dr Colin Baker | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
PROF. NICK BARTON BA, DEA, MA, DPHIL, FSA | Ymddiriedolwr | 11 March 2016 |
|
|
||||
MRS SUE COTTON FCA | Ymddiriedolwr | 11 March 2016 |
|
|
||||
JOHN LESLIE MILLER | Ymddiriedolwr | 11 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.62k | £34.85k | £1.58k | £9.98k | £3.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.46k | £2.46k | £18.00k | £23.97k | £3.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Oct 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN PREHISTORY AND IN THE PRACTICES OF ARCHAEOLOGY AND GEOLOGY AND TO PROMOTE RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL ASPECTS OF THOSE SUBJECTS AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
50 BROADGATE
BEESTON
NOTTINGHAM
NG9 2FW
- Ffôn:
- 0787 013 6086
- E-bost:
- iceageinsights1@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window