ymddiriedolwyr MEADOW VALE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1169752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Currie | Cadeirydd | 05 November 2023 |
|
|
||||
Becci Leung | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Venisha Duncan | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Ashley Christopher Evan George | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
Paulette Blake | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
FIONA RUSSELL | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
||||
LINDA IND | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.