Hanes ariannol EXPRESSIONS COMMUNITY ARTS

Rhif yr elusen: 1178488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.82k £9.99k £18.36k £12.85k £13.00k
Cyfanswm gwariant £0 £8.94k £12.43k £10.85k £11.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £4.92k N/A N/A