Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER & ST PAUL, BASSINGBOURN
Rhif yr elusen: 1169787

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Helen McGowan Orr | Cadeirydd | 19 October 2021 |
|
|
||||
Joanna Jones | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Michael William Hallett | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Simon Morris | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Stephen Renwick | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
MICHELLE RENWICK | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
VICTOR JULIUS NICKSON | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Rev Amanda O'Neill | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
JAY DERRETT | Ymddiriedolwr | 16 October 2016 |
|
|
||||
VICTOR SKUCE | Ymddiriedolwr | 16 October 2016 |
|
|
||||
Dr RENATE MARSH | Ymddiriedolwr | 16 October 2016 |
|
|
||||
Nick Jones | Ymddiriedolwr | 16 October 2016 |
|
|
||||
ERICA COOMBER | Ymddiriedolwr | 16 October 2016 |
|
|
||||
MARGARET WHITE | Ymddiriedolwr | 16 October 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.