Hanes ariannol CANDO INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1171844
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £1.40m £288.93k £72.97k £237.64k £17.14k
Cyfanswm gwariant £825.57k £775.85k £129.29k £215.28k £87.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.40m N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £613.23k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £162.37k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £26.37k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £536.86k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £49.96k N/A N/A N/A N/A