ymddiriedolwyr JESMOND STREET PASTORS
Rhif yr elusen: 1168724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS LINCOLN | Cadeirydd | 13 March 2017 |
|
|
||||
Rev Brian Hurst | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Dr John Waddell | Ymddiriedolwr | 03 August 2017 |
|
|
||||
Rev Alison Mary Wilkinson BA Md MA | Ymddiriedolwr | 15 January 2017 |
|
|||||
JEAN MARGARET DEGENHARDT | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
Dr LAURA GRAHAM | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
JANET ANDERSON | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|||||
Margaret Elizabeth Graham | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.