Hanes ariannol GIFTINGHUMANITY

Rhif yr elusen: 1170479
Rhybudd rheoleiddiol
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2017 30/04/2018 30/04/2019 30/04/2021 30/04/2022
Cyfanswm Incwm Gros £27.90k £247.13k £145.50k £201.79k £226.97k
Cyfanswm gwariant £22.82k £232.81k £19.90k £194.03k £246.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A