Dogfen lywodraethu LIVERPOOL HOSPITAL BROADCASTING SERVICE
Rhif yr elusen: 508557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/04/1979 AS AMENDED ON 22/03/1983 AS AMENDED ON 07/12/1986 AS AMENDED ON 22/05/1988 AS AMENDED ON 29/04/1990 AS AMENDED ON 27/04/1991 AS AMENDED ON 12/01/1992 AS AMENDED ON 24/01/1999 AS AMENDED ON 06/01/2013
Gwrthrychau elusennol
TO HELP IN THE RELIEF OF SICKNESS, INFIRMITY AND OLD AGE AMONGST PEOPLE LIVING IN LIVERPOOL, BY PROVIDING A LOCAL BROADCASTING SERVICE FOR HOSPITALS, OLD PEOPLES HOMES AND SIMILAR INSTITUTIONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LIVERPOOL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.