Hanes ariannol MUDDY FORK

Rhif yr elusen: 1170128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (61 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.27k £33.77k £24.47k £23.89k £19.11k
Cyfanswm gwariant £22.04k £19.94k £24.34k £20.80k £29.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £18.00k £10.00k N/A £5.00k