ymddiriedolwyr THE CLARE PLAYING FIELD
Rhif yr elusen: 1172604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Nunn | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Kingsleigh McDougall | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Oliver Graham | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Christine Little | Ymddiriedolwr | 06 November 2022 |
|
|
||||
Gary Brown | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
Margaret Godwin | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Neil Craig Sanson | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.