CHURCH OF CHRIST (COMMERCIAL ROAD), TUNBRIDGE WELLS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Church of Christ (Commercial Road), holds regular worship and teaching services, prayer meetings, events, public celebration of religious festivals, produces/distributes literature to enlighten others about the Christian faith. We also carry out other charitable purposes: feeding the poor, working with children/young people, visiting the sick and elderly, supporting the homeless and those in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 30 Medi 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Harvey | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Chris David Dare | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Jack Ingle | Ymddiriedolwr | 24 June 2018 |
|
|
||||
Lynn Joyce Allen | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.01k | £36.13k | £42.96k | £46.40k | £49.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.91k | £31.98k | £35.33k | £42.01k | £45.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 30 Sep 2016 as amended on 07 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE CIO IS THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE FELLOWSHIP OF CHURCHES OF CHRIST (FCC). - THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH RELIGION, MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY, BY MEANS OF BROADCASTING MESSAGES OF AN EVANGELISTIC AND TEACHING NATURE. - TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN TUNBRIDGE WELLS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, TALKS, EVENTS, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE CHRISTIAN FAITH. - THE CHURCH MAY ALSO ADVANCE EDUCATION AND CARRY OUT OTHER CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND/OR OTHER PARTS OF THE WORLD, INCLUDING FEEDING THE POOR, WORKING WITH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, VISITING THE SICK AND ELDERLY, SUPPORTING THE HOMELESS AND THOSE IN NEED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Church of Christ
Commercial Road
Tunbridge Wells
Kent
TN1 2RR
- Ffôn:
- 01892514050
- E-bost:
- cllyallen@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window