Hanes ariannol Felling Magpies Youth Football Club

Rhif yr elusen: 1168810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £95.26k £76.14k £99.37k £119.28k £107.95k
Cyfanswm gwariant £80.16k £65.35k £91.19k £104.95k £105.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A