WILLOWS LULL

Rhif yr elusen: 1169049
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Support for parents/carers with a child/young person with life-limiting and/or complex needs. Sibling support. Extended family support. Opportunities for interaction to forge better relationships within the community leading to more understanding and acceptance.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £23,437
Cyfanswm gwariant: £486,860

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • East Riding Of Yorkshire
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Mai 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 05 Medi 2016: CIO registration
  • 15 Mai 2024: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £89.26k £241.27k £38.38k £67.94k £23.44k
Cyfanswm gwariant £77.09k £242.04k £56.71k £59.36k £486.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £22.20k £123.13k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £72.48k £25.13k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 21 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 21 Ionawr 2024 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 30 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 30 Rhagfyr 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 18 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 18 Ebrill 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 20 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 20 Ebrill 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 11 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 11 Mai 2020 Ar amser