Hanes ariannol THE ARK PRE-SCHOOL NURSERY, LIPHOOK
Rhif yr elusen: 1168943
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.81k | £128.66k | £135.73k | £149.63k | £133.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.84k | £101.01k | £125.08k | £148.95k | £148.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £69.91k | £99.51k | £86.50k | £98.86k | £101.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.84k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.