TELEEEG

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide free EEG equipment, local staff training and remote EEG interpretation (TeleEEG) for epilepsy clinics in the developing world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
185 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Affganistan
- Albania
- Algeria
- Angola
- Ariannin
- Armenia
- Aserbaijan
- Bangladesh
- Belarws
- Belize
- Benin
- Bhwtan
- Bolifia
- Bosnia And Herzegovina
- Botswana
- Brasil
- Burkina Faso
- Bwlgaria
- Bwrwndi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Camerwn
- Cenia
- Ciwba
- Colombia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Costa Rica
- De Affrica
- Djibouti
- Dominica
- Ecwador
- El Salvador
- Eritrea
- Ethiopia
- Feneswela
- Ffiji
- Fiet-nam
- Gabon
- Gaiana
- Georgia
- Ghana
- Grenada
- Guatemala
- Guiné-bissau
- Guinée
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gwlad Swazi
- Gwlad Thai
- Haiti
- Hondwras
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Irac
- Iran
- Jamaica
- Kazakstan
- Kiribati
- Kosovo
- Kyrgyzstan
- Laos
- Lesotho
- Libanus
- Liberia
- Libia
- Macedonia
- Madagasgar
- Malawi
- Maldives
- Mali
- Mauritania
- Mauritius
- Mecsico
- Micronesia
- Moldofa
- Mongolia
- Montenegro
- Moroco
- Mosambic
- Namibia
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Nigeria
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua Guinea Newydd
- Paraguai
- Philipinas
- Rwanda
- Rwmania
- Rwsia
- Samoa
- Samoa America
- São Tomé A Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalia
- Surinam
- Tajikistan
- Tanzania
- Tchad
- Togo
- Tomor-leste
- Tonga
- Tsieina
- Tunisia
- Turkmenistan
- Twfalw
- Twrci
- Uganda
- Ukrain
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Y Comoros
- Yemen
- Y Gambia
- Ynysoedd Marshall
- Ynysoedd Solomon
- Yr Aifft
- Y Swdan
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 23 Awst 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Stephen Coates | Cadeirydd | 23 August 2016 |
|
|
||||
Charlotte Stow | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
MICHAEL WRIGHT | Ymddiriedolwr | 23 August 2016 |
|
|
||||
Dr TAN CHONG TIN | Ymddiriedolwr | 23 August 2016 |
|
|
||||
ANNE CLARKE | Ymddiriedolwr | 23 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.90k | £36.27k | £23.75k | £44.08k | £27.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.40k | £12.07k | £28.25k | £40.25k | £46.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 30 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 30 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 28 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 28 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 28 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 28 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 01 Medi 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 01 Medi 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 31 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 31 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 23 Aug 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE HEALTH AMONG PEOPLE WITH EPILEPSY IN DEVELOPING COUNTRIES BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EEG EQUIPMENT, FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The White House
15 Holywell Avenue
Whitley Bay
Tyne and Wear
NE26 3AH
- Ffôn:
- 07540453486
- E-bost:
- admin@teleeeg.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window