HUNSWORTH COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We the trustees of the centre keep the centre operating for the benefit of the local community and we do annual coffee mornings for the community and every Christmas we do a free community get together this by means of giving back to the village we run the centre voluntary and we are full with local activities everyday this means we can keep running and hopefully the centre will be there for ever
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 20 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 513381 HUNSWORTH COMMUNITY ASSOCIATION
- 07 Tachwedd 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Brown | Cadeirydd | 07 November 2016 |
|
|
||||
Janice Barlow | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
||||
KATHERINE SHINGLETON | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
||||
PATRICIA TURNER | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
||||
Paula Mcdonald | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
||||
PHILIP SMITH | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.79k | £8.13k | £7.64k | £11.91k | £13.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.43k | £9.50k | £7.53k | £10.56k | £15.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 17 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 17 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 17 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 17 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Nov 2016
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF HUNSWORTH AND THE SURROUNDING AREA (HEREINAFTER CALLED THE "AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS, AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. B) TO ESTABLISH OR TO SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED "THE CENTRE") AND TO MAINTAIN AND MANAGE OR TO CO-OPERATE WITH ANY LOCAL STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE ASSOCIATION AND ITS CONSTITUENT BODIES IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
67 PYENOT HALL LANE
CLECKHEATON
BD19 5BA
- Ffôn:
- 01274871101
- E-bost:
- STEVENRICHI@AOL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window