Hanes ariannol AKRAM KHAN DANCE COMPANY
Rhif yr elusen: 1169593
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64m | £1.83m | £1.06m | £1.66m | £2.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.43m | £2.12m | £1.03m | £1.53m | £2.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500.61k | £500.61k | £594.51k | £801.09k | £509.82k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £544.85k | £507.26k | £613.08k | £859.51k | £550.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £85.21k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £1.23m | £306.38k | £804.48k | £1.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £175 | £105 | £55 | £152 | £142 | |
|
Incwm - Arall | £81.15k | £0 | £136.03k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £550.77k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.43m | £2.12m | £1.01m | £1.51m | £2.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £28.25k | £21.00k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.40k | £10.43k | £8.50k | £7.25k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.